Herr Rainer Wilmer
Sachkundiger Einwohner
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Rainer Wilmer |
Anschrift: | 32257 Bünde |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 |
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 05.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Jugendhilfeausschuss | Herr Sieghard Flömer | 1. pers. Vertreter | 24.06.2014 | 23.11.2016 |
Jugendhilfeausschuss | Herr Christian Stöppelmann | 1. pers. Vertreter | 24.11.2016 | 09.10.2019 |